*САЪДИЗОДА Ҷаҳонгир
Аз 28.02.2020 то ҳол мудири кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ мебошад
*Соли таваллуд: 12.06.1989 *Ҷои таваллуд: ш. Кӯлоб
*Миллат: тоҷик *Таҳсилот: олии ҳуқуқшиносӣ
*соли 2012 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро бо дипломи аъло хатм кардааст.
*Ихтисос: ҳуқуқшинос;
*Унвони илмӣ: номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент;
*Кадом забонҳои хориҷиро медонад: русӣ, англисӣ (бо луғат);
*Вакили Маҷлиси вакилони халқ хаст ё не: не;
*Маводи илмии чопшуда: Муаллифи зиёда аз 120 маводи илмї ва методї
*Бо мукофотҳои давлати сарфароз шудааст ё не: не;
*Вазъи оилавӣ: оиладор соҳиби 4 фарзанд;
*Суроға: н. Сино, Маҳаллаи Арбобхотун, хонаи 259. Тел.: +992985383867. Email: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
*Кор ва фаъолияти собиқа:
Солҳои 2007-2012 |
Донишҷӯи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон |
Аз соли 2009 то 2011 |
Мутахассис оид ба масъалаҳои ҳуқуқии Иттифоқи касабаи кормандони нақлиёт, хоҷагии роҳҳо ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон |
2012-2018 |
Ассистенти кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисаии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ |
2013-2017 |
Унвонҷӯи ДМТ |
аз 19.03.2014 то 06.05.2016 |
И.в. сармуҳаррири рӯзномаи «Минбари ҳуқуқшинос»-и факултети ҳуқуқшиносии ДМТ |
Аз соли 2015 то 2016 |
Муовини декани факултети ҳуқуқшиносии ДМТ оид ба корҳои тарбиявӣ |
Аз 01.06.2016 то 20.03.2018 |
Сармуҳаррири рӯзномаи «Минбари ҳуқуқшинос»-и факултети ҳуқуқшиносии ДМТ |
Аз 12.04.2018 то 28.02.2020 |
И.в. мудири кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ |
Аз 28.02.2020 то ҳол |
Мудири кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ |
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, Корпус 11, Юридический факультет Таджикского национального Университета
Телефоны: (372) 2-24-65-03, 915-08-72-88, 907-56-07-07